Nombre | Mandato | Partido político | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Fruto Chamorro Pérez | 30 de abril de 1854-12 de marzo de 1855 | Legitimista | Murió en el cargo. Desde el 1 de junio de 1854 delegó sus funciones en José María Estrada, Diputado Presidente de la Asamblea Constituyente del Estado. | ||
2. José María Estrada | 1 de junio de 1854-23 de octubre de 1855 | Legitimista | 1.ª vez. Interino, desde el 1 de junio de 1854. Provisional, desde el 10 de abril de 1855 confirmado por la Asamblea Constituyente del Estado. | ||
3. Ponciano Corral | 12 de marzo-10 de abril de 1855 | Legitimista | De facto en Granada | ||
4. Patricio Rivas | 23 de octubre de 1855-24 de junio de 1857 | Democrático | Provisorio en Granada, nombrado por el Acuerdo de Paz firmado por Corral y Walker. | ||
5. Fermín Ferrer | junio de 1856-12 de julio de 1856 | Legitimista | Provisorio Entreguista en Granada. Nombrado por Walker. | ||
6. William Walker | 12 de julio de 1856-1 de mayo de 1857 | Filibustero | Usurpador en Granada. | ||
7. José María Estrada | 29 de junio de 1856-13 de agosto de 1856 | Legitimista | 2.ª vez. Junta de gobierno legitimista, en disidencia. Murió asesinado. | ||
8. Junta de Gobierno | 24 de junio de 1857-19 de octubre de 1857 | Junta de gobierno (Primer gobierno binario) en León Democrático Legitimista | *Máximo Jerez Tellería *Tomás Martínez Guerrero 1.ª vez | ||
9. Junta de Gobierno | 19 de octubre de 1857-15 de noviembre de 1857 | Junta de gobierno (Segundo gobierno binario) en León Democrático Legitimista | *Gregorio Juárez Sacasa *Rosalío Cortés | ||
10. Tomás Martínez Guerrero | 15 de noviembre de 1857-1 de marzo de 1867 | Conservador | 2.ª vez, Provisional. 3.ª vez, Electo constitucionalmente. 4.ª vez, Reelegido a pesar que la Constitución de 1858 lo prohibía expresamente. | ||
11. Fernando Chamorro y Alfaro | 1860 | Conservador | Interino. Enfermedad del Presidente Martínez. Hermano de Fruto Chamorro Pérez. | ||
12. Fernando Guzmán Solórzano | 1 de marzo de 1867-1 de marzo de 1871 | Conservador | |||
13. Vicente Cuadra y Ruy Lugo | 1 de marzo de 1871-1 de marzo de 1875 | Conservador | |||
14. Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro | 1 de marzo de 1875-1 de marzo de 1879 | Conservador | Hermano de Fruto Chamorro Pérez y Fernando Chamorro y Alfaro. | ||
15. Joaquín Zavala Solís | 1 de marzo de 1879-1 de marzo de 1883 | Conservador | 1.ª vez. | ||
16. Adán Cárdenas del Castillo | 1 de marzo de 1883-1 de marzo de 1887 | Conservador | |||
17. Evaristo Carazo Aranda | 1 de marzo de 1887-1 de agosto de 1889 | Conservador | Murió durante su mandato. | ||
18. David Nicolás Osorno | 1 de agosto de 1889-5 de agosto de 1889 | Conservador | Interino tras la muerte del anterior. | ||
19. Roberto Sacasa y Sarria | 5 de agosto de 1889-1 de enero de 1891 | Conservador | 1.ª vez. Investido para concluir el mandato de Evaristo Carazo. | ||
20. Ignacio Chávez López | 1 de enero de 1891-1 de marzo de 1891 | Conservador | Interino. Roberto Sacasa y Sarria depósito en él para ser candidato en febrero de 1891. | ||
21. Roberto Sacasa y Sarria | 1 de marzo de 1891-1 de junio de 1893 | Conservador | 2.ª vez. Reelecto de forma ilegítima pues la Constitución vigente lo prohibía expresamente, lo que abrió las puertas a un período de inestabilidad que culminó en la Revolución Liberal, tras 30 años de gobiernos conservadores que se habían sucedido democráticamente. | ||
22. Eduardo Montiel Cerda | 28 de abril de 1893-31 de mayo de 1893 | Conservador | Militar. En disidencia. | ||
23. Junta de Gobierno: Salvador Machado Agüero, presidente | 1 de junio de 1893-16 de julio de 1893 | Conservador | |||
24. Junta de Gobierno: Joaquín Zavala Solís, presidente | 16 de julio de 1893-31 de julio de 1893 | Conservador | 2.ª vez. | ||
25. Junta de Gobierno: José Santos Zelaya López, presidente | 31 de julio de 1893-15 de septiembre de 1893 | Revolución Liberal | |||
26. José Santos Zelaya López | 15 de septiembre de 1893-21 de diciembre de 1909 | Liberal | Dictadura. Dimitió y partió al exilio. | ||
27. José Madriz Rodríguez | 21 de diciembre de 1909-19 de agosto de 1910 | Liberal | Interino. | ||
28. José Dolores Estrada Morales | 20 de agosto de 1910-27 de agosto de 1910 | Liberal | Interino (Hermano de Juan José Estrada Morales). | ||
29. Luis Mena Vado | 27 de agosto de 1910-30 de agosto de 1910 | Conservador | Interino. | ||
30. Juan José Estrada Morales | 30 de agosto de 1910-9 de mayo de 1911 | Liberal | Hermano de José Dolores Estrada Morales. | ||
31. Adolfo Díaz Recinos | 9 de mayo de 1911-1 de enero de 1917 | Conservador | 1.ª vez. | ||
32. Emiliano Chamorro Vargas | 1 de enero de 1917-1 de enero de 1921 | Conservador | 1.ª vez. | ||
33. Diego Manuel Chamorro Bolaños | 1 de enero de 1921-12 de octubre de 1923 | Conservador | Hijo de Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro. Murió durante su mandato. | ||
34. Rosendo Chamorro Oreamuno | 12 de octubre de 1923-27 de octubre de 1923 | Conservador | Interino. | ||
35. Bartolomé Martínez González | 27 de octubre de 1923-1 de enero de 1925 | Conservador Republicano | Vicepresidente de Diego Manuel Chamorro. | ||
36. Carlos José Solórzano Gutiérrez | 1 de enero de 1925-16 de enero de 1926 | Conservador Republicano | Depuesto en golpe de estado por Emiliano Chamorro. | ||
37. Emiliano Chamorro Vargas | 16 de enero de 1926-11 de noviembre de 1926 | Conservador | 2.ª vez. De facto. | ||
38. Sebastián Uriza | 11 de noviembre de 1926-14 de noviembre de 1926 | Conservador | Interino. | ||
39. Adolfo Díaz Recinos | 14 de noviembre de 1926-1 de enero de 1929 | Conservador | 2.ª vez. | ||
40. Juan Bautista Sacasa | 14 de noviembre de 1926-1 de enero de 1929 | Liberal | 1.ª vez, en disidencia. Vicepresidente de Carlos José Solórzano. Hijo de Roberto Sacasa y Sarria. Guerra Constitucionalista | ||
41. José María Moncada | 1 de enero de 1929-1 de enero de 1933 | Liberal | |||
42. Juan Bautista Sacasa | 1 de enero de 1933-9 de junio de 1936 | Liberal | 2.ª vez. Depuesto en golpe de estado por Anastasio Somoza García. Murió en el exilio. | ||
43. Guillermo Sevilla Sacasa | 9 de junio de 1936 | Interino, no instalado | |||
44. Carlos Alberto Brenes Jarquín | 9 de junio de 1936-1 de enero de 1937 | Partido Liberal Nacionalista | |||
45. Anastasio Somoza García | 1 de enero de 1937-1 de mayo de 1947 | Partido Liberal Nacionalista | 1.ª vez. Militar. | ||
46. Leonardo Argüello Barreto | 1 de mayo de 1947-27 de mayo de 1947 | Partido Liberal Nacionalista | Depuesto en golpe de estado por Anastasio Somoza García. Murió en el exilio. | ||
47. Benjamín Lacayo Sacasa | 27 de mayo de 1947-15 de agosto de 1947 | Partido Liberal Nacionalista | |||
48. Víctor Manuel Román y Reyes | 15 de agosto de 1947-6 de mayo de 1950 | Partido Liberal Nacionalista | Tío de Somoza García. Murió durante su mandato. | ||
49. Manuel Fernando Zurita | 6 de mayo de 1950-7 de mayo de 1950 | Partido Liberal Nacionalista | En funciones | ||
Anastasio Somoza García | 7 de mayo de 1950-29 de septiembre de 1956 | Partido Liberal Nacionalista | 2.ª vez. Muerto durante su mandato. | ||
50. Luis Somoza Debayle | 29 de septiembre de 1956-1 de mayo de 1963 | Partido Liberal Nacionalista | Militar, hijo de Anastasio Somoza García. | ||
51. René Schick Gutiérrez | 1 de mayo de 1963-3 de agosto de 1966 | Partido Liberal Nacionalista | Murió durante su mandato. | ||
52. Lorenzo Guerrero Gutiérrez | 3 de agosto de 1966-1 de mayo de 1967 | Partido Liberal Nacionalista | Vicepresidente de René Schick Gutiérrez. | ||
53. Anastasio Somoza Debayle | 1 de mayo de 1967-1 de mayo de 1972 | Partido Liberal Nacionalista | 1.ª vez. Militar, hijo de Anastasio Somoza García | ||
54. Junta Nacional de Gobierno * Roberto Martínez Lacayo * Alfonso Lovo Cordero * Fernando Agüero Rocha (hasta el 1 de marzo de 1973) * Edmundo Paguaga Irías (desde el 1 de marzo de 1973) | 1 de mayo de 1972-1 de diciembre de 1974 | Conservador-Liberal Nacionalista | |||
55. Anastasio Somoza Debayle | 1 de diciembre de 1974-17 de julio de 1979 | Partido Liberal Nacionalista | 2.ª vez. Renunció y partió al exilio. | ||
56. Francisco Urcuyo Maliaños | 17 y 18 de julio de 1979 | Partido Liberal Nacionalista | Designado por el Congreso Nacional. Partió al exilio. | ||
57. Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional * Daniel Ortega * Sergio Ramírez * Violeta Chamorro * Alfonso Robelo * Moisés Hassan Morales * Rafael Ángel Córdova Rivas * Arturo Cruz Porras | 18 de julio de 1979-10 de enero de 1985 | Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional | Revolución Nicaragüense, 19 de julio de 1979 | ||
58. Daniel Ortega Saavedra | 10 de enero de 1985-25 de abril de 1990 | Frente Sandinista de Liberación Nacional | 1.ª vez. Electo. | ||
59. Violeta Barrios de Chamorro | 25 de abril de 1990-10 de enero de 1997 | Unión Nacional Opositora | |||
60. Arnoldo Alemán Lacayo | 10 de enero de 1997-10 de enero de 2002 | Partido Liberal Constitucionalista | |||
61. Enrique Bolaños Geyer | 10 de enero de 2002-10 de enero de 2007 | Partido Liberal Constitucionalista | |||
62. Daniel Ortega Saavedra. | 10 de enero de 2007-10 de enero de 2012 | Frente Sandinista de Liberación Nacional | 2.ª vez. | ||
10 de enero de 2012-10 de enero de 2017 | 3.ª vez. Ortega pudo reelegirse a través de un polémico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución nicaragüense que prohíbe la reelección continua,45 pero el fallo de la Corte fue declarado nulo por la Asamblea Nacional.6 | ||||
10 de enero de 2017 - 10 de enero de 2022 | 4.ª vez. Electo al cargo junto a su esposa, Rosario Murillo, como Vicepresidente de Nicaragua. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario